Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Krauss (bis 07.12.1996) | 08.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Dimo Wache (bis 30.06.1995) | 01.11.1973 | ||||
Dirk Heyne (bis 30.06.1994) | 10.10.1957 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Holger Fach (bis 30.06.1995) | 06.09.1962 | ||||
Marc Beckers (bis 30.06.1995) | 19.10.1973 | ||||
Thomas Eichin (bis 31.12.1994) | 09.10.1966 | ||||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
4 | Patrik Andersson (ab 01.09.1993) (bis 30.06.1999) | 18.08.1971 | |||
18 | Joachim Stadler (bis 30.06.1996) | 15.01.1970 | |||
19 | Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1996) | 31.05.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Hirsch (bis 30.06.1995) | 08.12.1971 | ||||
Andreas Bluhm (bis 30.06.1995) | 21.12.1973 | ||||
Christian Hock (bis 30.06.1994) | 11.04.1970 | ||||
Jörg Neun (bis 30.06.1994) | 07.05.1966 | ||||
Johnny Mølby (bis 31.12.1993) | 04.02.1969 | ||||
2 | Thomas Hoersen (bis 30.06.1996) | 11.01.1972 | |||
7 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.1999) | 31.10.1970 | |||
8 | Peter Wynhoff (bis 30.06.1999) | 29.10.1968 | |||
13 | Martin Schneider (bis 30.06.1999) | 24.11.1968 | |||
14 | Peter Nielsen (bis 30.06.1997) | 03.06.1968 | |||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Bachirou Salou (bis 30.06.1995) | 15.09.1970 | ||||
Martin Max (bis 30.06.1995) | 07.08.1968 | ||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
9 | Martin Dahlin (bis 30.06.1996) | 16.04.1968 | |||
11 | Heiko Herrlich (bis 30.06.1995) | 03.12.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 03.08.1993 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.08.1993 17:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.1993 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.1993 17:45 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |