Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Häfner (bis 15.05.1996) | 02.02.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 14.05.1996) | 20.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jens Schmidt (bis 30.06.1997) | 03.04.1963 | ||||
Holger Hiemann (bis 30.06.1995) | 12.01.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.1999) | 03.02.1968 | ||||
Steffen Dünger (bis 30.06.1996) | 04.10.1967 | ||||
Rene Krasselt (bis 30.06.1995) | 24.11.1972 | ||||
Jörg Illing (bis 30.06.1995) | 02.10.1964 | ||||
Peter Neustädter (ab 01.09.1993) (bis 30.06.1994) | 16.02.1966 | ||||
Juri Wernydub (bis 30.06.1994) | 22.01.1966 | ||||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Lutz Wienhold (bis 30.06.1998) | 15.09.1965 | ||||
Mario Neuhäuser (bis 30.06.1997) | 08.11.1963 | ||||
Jens Wahl (bis 31.12.1996) | 24.07.1966 | ||||
Silvio Meißner (bis 30.06.1996) | 19.01.1973 | ||||
Heiko Gerber (bis 30.06.1996) | 11.07.1972 | ||||
Olaf Renn (bis 30.06.1996) | 12.10.1969 | ||||
Sixten Veit (bis 30.06.1995) | 07.01.1970 | ||||
Ulf Mehlhorn (bis 30.06.1995) | 21.06.1968 | ||||
Kujtim Shala (bis 30.06.1995) | 13.07.1964 | ||||
Gregor Berger (bis 30.06.1994) | 21.11.1975 | ||||
Peter Keller (bis 30.06.1994) | 22.06.1961 | ||||
5 | Sven Köhler (bis 30.12.1995) | 24.02.1966 | |||
Sturm | |||||
Steven Zweigler (bis 30.06.1996) | 26.11.1966 | ||||
Frank Seifert (bis 30.06.1995) | 02.10.1972 | ||||
Jan Geyer (bis 30.06.1995) | 01.10.1973 | ||||
Ojokojo Torunarigha (bis 30.06.1995) | 12.03.1970 | ||||
Radek Drulák (bis 30.06.1994) | 12.01.1961 | ||||
Danilo Kunze (bis 30.06.1994) | 29.06.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 17:45 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.09.1993 15:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |