Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sigfried Held (bis 22.11.1994) | 07.08.1942 | ||||
Torwart | |||||
Stanislaw Tschertschessow (bis 30.06.1995) | 02.09.1963 | ||||
Frank Schulze (bis 30.06.1994) | 31.03.1970 | ||||
René Müller (bis 30.06.1994) | 11.02.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Markus Kranz (bis 31.08.1995) | 04.08.1969 | ||||
Mario Kern (bis 30.06.1995) | 16.08.1969 | ||||
Detlef Schößler (bis 30.06.1995) | 03.10.1963 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1995) | 10.11.1958 | ||||
Henrik Risom (ab 01.01.1994) (bis 31.12.1994) | 24.07.1968 | ||||
Nils Schmäler (bis 30.06.1994) | 10.11.1969 | ||||
Rene Groth (bis 30.06.1994) | 09.06.1972 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.08.1993) | 29.10.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Nikica Maglica (bis 30.06.1996) | 26.01.1965 | ||||
Jens Jeremies (bis 30.06.1995) | 05.03.1974 | ||||
Sven Kmetsch (bis 30.06.1995) | 13.08.1970 | ||||
Sven Ratke (bis 30.06.1995) | 03.01.1972 | ||||
Matthias Maucksch (bis 30.06.1995) | 11.06.1969 | ||||
René Beuchel (bis 30.06.1995) | 31.07.1973 | ||||
Thomas Rath (bis 30.06.1995) | 26.07.1970 | ||||
Miroslav Stević (bis 30.06.1994) | 07.01.1970 | ||||
Piotr Nowak (ab 16.09.1993) (bis 30.06.1994) | 05.07.1964 | ||||
Marek Penksa (bis 30.06.1994) | 04.08.1973 | ||||
Sturm | |||||
Henri Fuchs (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1995) | 23.06.1970 | ||||
Werner Rank (bis 30.06.1995) | 05.06.1968 | ||||
Uwe Jähnig (bis 30.06.1995) | 26.08.1969 | ||||
Olaf Marschall (bis 30.06.1994) | 19.03.1966 | ||||
Uwe Rösler (bis 28.02.1994) | 15.11.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.1993 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.11.1993 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.12.1993 20:15 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.03.1994 20:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |