Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Lenz (ab 01.04.1994) (bis 30.06.1994) | 21.11.1947 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 31.03.1994) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Peter Eich (bis 30.06.1998) | 18.06.1963 | ||||
Frank Wafzig (bis 30.06.1995) | 10.12.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Volker Ruoff (bis 30.06.1998) | 26.12.1969 | ||||
Richard Mademann (bis 30.06.1996) | 25.04.1968 | ||||
Steffen Korell (bis 30.06.1995) | 27.10.1971 | ||||
Carsten Linke (bis 30.06.1995) | 19.09.1965 | ||||
Thomas Kluge (bis 30.06.1995) | 16.06.1966 | ||||
Torsten Wruck (bis 30.06.1995) | 02.07.1969 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1994) | 29.08.1968 | ||||
Gerhard Kohns (bis 30.06.1994) | 07.05.1971 | ||||
Mittelfeld | |||||
Anatoli Muschinka (bis 31.12.1998) | 19.08.1970 | ||||
Teo Rus (bis 30.06.1997) | 30.04.1974 | ||||
Frank Lelle (bis 30.06.1995) | 04.02.1965 | ||||
Tobias Homp (bis 30.06.1995) | 31.10.1963 | ||||
Stefan Simon (bis 30.06.1995) | 18.06.1969 | ||||
Jörg Schmidt (bis 30.06.1995) | 20.12.1970 | ||||
Roland Seitz (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 01.10.1964 | ||||
Sturm | |||||
Adriano (bis 31.12.1996) | 25.09.1974 | ||||
Uwe Freiler (bis 30.06.1995) | 02.05.1966 | ||||
Sergio Maciel (bis 30.06.1995) | 07.12.1965 | ||||
Peter Müller (bis 30.06.1994) | 15.12.1969 | ||||
Thilo Jung (bis 30.06.1994) | 10.02.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 03.08.1993 20:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |