Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Rath (bis 30.03.1999) | 01.02.1956 | ||||
Torwart | |||||
Kay Wehner (bis 30.06.1995) | 12.02.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwöbel (bis 30.06.2000) | 28.07.1967 | ||||
Zoran Culafic (bis 30.06.1996) | 13.01.1963 | ||||
Manfred Hirsch (bis 30.06.1995) | 24.08.1962 | ||||
Jörg Weber (bis 30.06.1995) | 21.11.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Ulf Wiemer (bis 30.06.2000) | 03.11.1970 | ||||
Maik Schulz (bis 30.06.1998) | 10.01.1968 | ||||
René Laschzok (bis 30.06.1997) | 16.11.1973 | ||||
Heiko Ott (bis 30.06.1997) | 09.06.1970 | ||||
Mike Klenge (bis 30.06.1995) | 18.08.1968 | ||||
Sturm | |||||
Frank Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Andy Wagner (bis 30.06.1999) | 30.10.1974 | ||||
René Wenzel (bis 30.06.1997) | 23.08.1971 | ||||
Karsten Schulz (bis 30.06.1996) | 03.06.1965 | ||||
Marcel Rath (bis 30.06.1995) | 03.09.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |