Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Seppo Eichkorn (bis 30.06.1994) | 16.09.1956 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Reinke (bis 30.06.1994) | 10.01.1969 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
4 | Dieter Schlindwein (bis 30.06.1997) | 07.02.1961 | |||
6 | Torsten Fröhling (bis 30.06.1997) | 24.08.1966 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Bernd Hollerbach (bis 30.06.1995) | 08.12.1969 | ||||
Martino Gatti (bis 30.06.1994) | 23.10.1971 | ||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1994) | 26.02.1962 | ||||
Dirk Zander (bis 30.06.1994) | 13.05.1965 | ||||
Sven Tholen (bis 30.06.1994) | 19.11.1972 | ||||
Thomas Goch (bis 30.06.1994) | 04.10.1970 | ||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
5 | Dirk Dammann (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
10 | Carsten Pröpper (bis 30.06.1998) | 20.10.1967 | |||
18 | Oliver Schweißing (bis 30.06.1997) | 03.03.1971 | |||
22 | Andreas Mayer (bis 31.07.1995) | 13.09.1972 | |||
Sturm | |||||
Marcus Marin (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 13.12.1966 | ||||
Ari Hjelm (bis 30.06.1994) | 24.02.1962 | ||||
Markus Sailer (bis 30.06.1994) | 26.04.1968 | ||||
13 | Jens Scharping (bis 30.06.1998) | 16.07.1974 | |||
16 | Leonardo Manzi (bis 30.06.1996) | 28.04.1969 | |||
20 | Martin Driller (bis 30.06.1997) | 02.01.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.09.1993 19:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |