Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Rach (bis 30.06.1999) | 09.02.1952 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1994) | 04.01.1956 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.1996) | 22.10.1962 | ||||
Karl-Heinz Kieren (bis 30.06.1994) | 02.07.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Heinsdorf (bis 30.06.2000) | 16.08.1969 | ||||
Rolf Dockter (bis 30.06.1999) | 22.08.1967 | ||||
Michael Schmitt (bis 30.06.1995) | 06.06.1974 | ||||
Mittelfeld | |||||
Achim Eberhard (bis 30.06.2002) | 09.11.1974 | ||||
Rudolf Muchka (bis 30.06.1997) | 14.09.1965 | ||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.1997) | 17.12.1968 | ||||
Axel Britz (bis 30.06.1994) | 16.01.1969 | ||||
Reimund Brittner (bis 30.06.1994) | 10.01.1963 | ||||
Tino Stöhr (bis 30.06.1994) | 17.11.1972 | ||||
Andreas Schu (bis 30.06.1994) | |||||
Herbert Herres (bis 30.06.1994) | 12.03.1959 | ||||
Marco Wagner (bis 30.06.1994) | |||||
Sturm | |||||
Frank Wagner (bis 30.06.2002) | 19.05.1973 | ||||
Mario Paul (bis 30.06.2000) | 21.03.1974 | ||||
Michael Wagner (bis 30.06.2000) | 19.05.1973 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1994) | 04.01.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 04.08.1993 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |