Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Heinsch (bis 30.06.1994) | 04.07.1940 | ||||
Torwart | |||||
Frank Habermann (bis 30.06.1994) | 24.10.1975 | ||||
1 | Daniel Hoffmann (bis 30.06.1996) | 27.10.1971 | |||
13 | Jens Kunath (bis 30.06.1996) | 15.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Gernot Alms (bis 30.06.1994) | 07.10.1962 | ||||
Pavel Dotchev (ab 01.02.1994) (bis 30.06.1994) | 28.09.1965 | ||||
Holger Bühner (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 08.08.1966 | ||||
Carsten Sänger (bis 30.06.1994) | 08.11.1962 | ||||
Stefan von Zschock (bis 30.06.1994) | 21.07.1975 | ||||
5 | Uwe Ehlers (bis 30.06.2000) | 08.03.1975 | |||
17 | Heiko März (bis 31.12.1998) | 09.07.1965 | |||
21 | Mike Werner (bis 30.06.1996) | 13.02.1971 | |||
25 | Marco Zallmann (bis 30.06.2001) | 17.11.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Aldo Majunke (bis 30.06.1995) | 03.10.1975 | ||||
Björn Laars (bis 30.06.1994) | 05.12.1974 | ||||
Jens Dowe (bis 30.06.1994) | 01.06.1968 | ||||
Juri Schlünz (bis 30.06.1994) | 27.07.1961 | ||||
Ingo Schlösser (bis 30.06.1994) | 08.12.1972 | ||||
2 | Timo Lange (bis 30.06.2003) | 19.01.1968 | |||
8 | Hilmar Weilandt (bis 30.06.2002) | 29.09.1966 | |||
Sturm | |||||
Marco Küntzel (bis 30.06.1995) | 22.01.1976 | ||||
Stefan Persigehl (bis 30.06.1995) | 31.01.1962 | ||||
René Gottwald (bis 30.06.1995) | 30.01.1973 | ||||
Olaf Bodden (bis 04.10.1994) | 04.05.1968 | ||||
Irsen Latifović (bis 30.06.1994) | 28.12.1969 | ||||
11 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 31.12.1997) | 29.11.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 17:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.09.1993 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.1993 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |