Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Heine (ab 24.03.1994) (bis 18.12.1995) | 06.04.1955 | ||||
Uwe Reinders (ab 21.10.1993) (bis 23.03.1994) | 19.01.1955 | ||||
Günter Sebert (bis 20.10.1993) | 29.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Marco Sejna (bis 30.06.1995) | 20.03.1972 | ||||
Walter Junghans (bis 31.12.1993) | 26.10.1958 | ||||
1 | Christian Fiedler (bis 30.06.1998) | 27.03.1975 | |||
Abwehr | |||||
Sven Meyer (bis 30.06.1996) | 04.09.1970 | ||||
Miroslav Tanjga (bis 30.06.1996) | 22.07.1964 | ||||
Andreas Zimmermann (bis 30.06.1995) | 28.12.1969 | ||||
Frank Rohde (bis 30.06.1995) | 02.03.1960 | ||||
Gerald Klews (bis 30.06.1995) | 04.04.1972 | ||||
Daniel Scheinhardt (bis 30.06.1994) | 25.10.1970 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 30.06.1994) | 03.03.1967 | ||||
23 | Oliver Schmidt (bis 30.06.1998) | 14.09.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1997) | 01.10.1965 | ||||
Thomas Richter (bis 15.10.1996) | 29.06.1967 | ||||
Niko Kovač (bis 30.06.1996) | 15.10.1971 | ||||
Sven Kaiser (bis 30.06.1996) | 27.08.1973 | ||||
Carsten Ramelow (bis 19.02.1996) | 20.03.1974 | ||||
Oliver Holzbecher (bis 30.06.1995) | 25.09.1970 | ||||
Marco Zernicke (bis 30.06.1994) | 05.12.1969 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.1994) | 19.07.1965 | ||||
Ayhan Gezen (bis 30.06.1994) | 25.06.1972 | ||||
Theo Gries (bis 31.12.1993) | 10.02.1961 | ||||
19 | Andreas Schmidt (bis 30.06.2008) | 14.09.1973 | |||
24 | Christian Fährmann (bis 30.06.1998) | 05.10.1975 | |||
Sturm | |||||
Mike Lünsmann (bis 30.06.1996) | 23.11.1969 | ||||
Frank Schmöller (bis 31.12.1994) | 21.08.1966 | ||||
Ernst Ogris (ab 09.09.1993) (bis 31.12.1994) | 09.12.1967 | ||||
Sven Demandt (bis 30.06.1994) | 13.02.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 04.08.1993 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.08.1993 20:00 Uhr |
3 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |