Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (bis 13.05.1996) | 10.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bernd Dreher (bis 30.06.1996) | 02.11.1966 | |||
Abwehr | |||||
Sergej Gorlukowitsch (bis 30.06.1995) | 18.11.1961 | ||||
Alexander Kutschera (bis 30.06.1994) | 21.03.1968 | ||||
Mario Posch (bis 30.06.1994) | 18.07.1967 | ||||
Tim Allpress (bis 31.12.1993) | 27.01.1971 | ||||
2 | Helmut Rahner (bis 30.06.1996) | 29.03.1971 | |||
5 | Heiko Peschke (bis 30.06.1997) | 18.09.1963 | |||
13 | Mustafa Dogan (bis 30.06.1996) | 01.01.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Michał Probierz (ab 16.11.1993) (bis 30.06.1995) | 24.09.1972 | ||||
Kai-Uwe Schnell (bis 30.06.1995) | 14.12.1967 | ||||
Ralf Geilenkirchen (bis 30.06.1994) | 26.04.1966 | ||||
Stephan Küsters (bis 30.06.1994) | 06.10.1971 | ||||
8 | Axel Jüptner (bis 31.10.1997) | 26.04.1969 | |||
10 | Horst Steffen (bis 30.06.1996) | 03.03.1969 | |||
12 | Sebastian Hahn (bis 30.06.1996) | 18.12.1975 | |||
14 | Marcus Wedau (bis 30.06.1998) | 31.12.1975 | |||
17 | Gerd Kühn (bis 31.12.1997) | 15.03.1968 | |||
Sturm | |||||
Markus Feldhoff (bis 30.06.1995) | 29.08.1974 | ||||
Frank Weber (bis 30.06.1995) | 23.02.1968 | ||||
Željko Dakić (bis 30.06.1994) | 27.06.1967 | ||||
7 | Günter Bittengel (bis 31.12.1996) | 14.07.1966 | |||
11 | Heiko Laeßig (bis 30.06.1996) | 18.06.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.1993 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |