Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eduard Geyer (bis 15.04.1994) | 07.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Fröhlich (bis 30.06.1998) | 13.08.1972 | ||||
Thomas Köhler (bis 30.06.1995) | 17.06.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Hammermüller (bis 30.06.2000) | 25.06.1966 | ||||
Frank Nierlich (bis 30.06.1996) | 11.05.1972 | ||||
Jörg Wunderlich (bis 30.06.1996) | 09.06.1962 | ||||
Dirk Pfitzner (bis 30.06.1995) | 21.08.1969 | ||||
Holm Pinder (bis 30.06.1994) | 21.03.1971 | ||||
Ronald Kreer (bis 30.06.1994) | 10.11.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Sven Baum (bis 30.06.1995) | 20.10.1968 | ||||
Jens König (bis 30.06.1995) | 07.03.1965 | ||||
Dirk Weitze (bis 31.12.1994) | 18.07.1970 | ||||
Jörg Stübner (bis 30.06.1994) | 23.07.1965 | ||||
Frank Rederer (bis 30.06.1994) | |||||
Sturm | |||||
Hans-Jörg Leitzke (bis 30.06.1996) | 27.12.1960 | ||||
Uwe Saalbach (bis 30.06.1996) | 04.09.1964 | ||||
Ralph Vogel (bis 31.12.1993) | 13.08.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |