Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Hartmann (ab 03.03.1994) (bis 30.06.1994) | 27.09.1960 | ||||
Hannes Bongartz (bis 03.03.1994) | 03.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 30.06.1994) | 16.11.1965 | ||||
Udo Mai (bis 30.06.1994) | 29.07.1967 | ||||
Andre Alter (bis 30.06.1994) | 20.08.1973 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Ridder (bis 30.06.1996) | 13.12.1972 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1995) | 24.09.1964 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1995) | 26.11.1959 | ||||
Stefan Emmerling (bis 31.12.1994) | 10.02.1966 | ||||
Jörg Bach (bis 30.06.1994) | 20.11.1965 | ||||
Roger Prinzen (bis 30.06.1994) | 04.03.1969 | ||||
Andrij Sydelnykow (bis 30.06.1994) | 27.09.1967 | ||||
Thomas Audehm (bis 30.06.1994) | 02.05.1967 | ||||
Thorsten Daniel (bis 30.06.1994) | 12.04.1971 | ||||
Jörg Silberbach (bis 30.06.1994) | 08.03.1965 | ||||
22 | Olaf Skok (bis 30.06.1999) | 31.07.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1996) | 09.06.1966 | ||||
Carsten Wolters (bis 30.06.1995) | 25.07.1969 | ||||
Karel Kula (bis 30.06.1995) | 10.08.1963 | ||||
Ivica Jozić (bis 30.06.1995) | 22.07.1969 | ||||
Thorsten Fink (bis 30.06.1994) | 29.10.1967 | ||||
Karsten Hutwelker (bis 30.06.1994) | 27.08.1971 | ||||
Stefan Studer (bis 30.06.1994) | 30.01.1964 | ||||
Günter Hermann (bis 31.12.1993) | 05.12.1960 | ||||
Sturm | |||||
Marek Leśniak (bis 30.06.1995) | 29.02.1964 | ||||
Guido Silberbach (bis 30.06.1995) | 24.05.1967 | ||||
Alexander Löbe (bis 30.11.1994) | 13.11.1972 | ||||
Souleyman Sané (bis 30.06.1994) | 26.02.1961 | ||||
Ali Ibrahim (bis 30.06.1994) | 01.09.1969 | ||||
Uwe Tschiskale (bis 30.09.1993) | 09.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.09.1993 15:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.10.1993 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |