Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Roggensack (bis 30.06.1994) | 05.10.1941 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Deutinger (bis 01.04.2004) | 13.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
Anton Häfele (bis 30.06.1994) | 15.06.1963 | ||||
Rudolf Vidal (bis 30.06.1994) | 09.03.1971 | ||||
27 | Peter Sirch (bis 30.06.2002) | 30.12.1961 | |||
Abwehr | |||||
Dennis Grassow (bis 30.06.1997) | 10.10.1971 | ||||
Dieter Schönberger (bis 30.06.1994) | 15.11.1972 | ||||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
6 | Jörg Bergen (bis 30.06.2001) | 27.06.1966 | |||
24 | Ivica Vladimir (bis 30.06.2000) | 25.01.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Andjelko Urošević (bis 30.06.1995) | 01.04.1968 | ||||
Fahrettin Durak (ab 01.08.1993) (bis 30.06.1995) | 18.07.1966 | ||||
Thomas Renner (bis 30.06.1994) | 17.03.1967 | ||||
Franko Bogdan (bis 30.06.1994) | 22.08.1965 | ||||
Bernd Santl (bis 30.06.1994) | 08.01.1970 | ||||
Martin Hangl (bis 30.06.1994) | 21.05.1965 | ||||
Thomas Zwingel (bis 30.06.1994) | 17.09.1967 | ||||
Michael Pfahler (bis 30.06.1994) | 29.11.1965 | ||||
7 | Dirk Hofmann (bis 30.06.2001) | 06.06.1969 | |||
Sturm | |||||
Helmut Lemberger (bis 30.06.1994) | 27.09.1969 | ||||
Wolodymyr Ljutyj (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 20.04.1962 | ||||
14 | Alfonso García (bis 30.06.2001) | 24.10.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.09.1993 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |