Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Sebert (ab 02.03.1994) (bis 30.06.1994) | 29.05.1948 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 01.03.1994) | 30.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1994) | 17.09.1956 | ||||
Torwart | |||||
Marco Langner (bis 30.06.1995) | 08.05.1969 | ||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1994) | 31.08.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Kuhn (bis 30.06.1994) | 29.12.1964 | ||||
Jörg Sobiech (bis 30.06.1994) | 15.01.1969 | ||||
Karsten Neitzel (bis 30.06.1994) | 17.12.1967 | ||||
Marco Mutapcic (bis 30.06.1994) | 16.06.1965 | ||||
Thomas Tuchel (bis 30.06.1994) | 29.08.1973 | ||||
Petr Vrabec (bis 30.06.1994) | 05.06.1962 | ||||
Jochen Novodomsky (bis 30.06.1994) | 04.04.1968 | ||||
Dirk Wüllbier (bis 30.06.1994) | 29.07.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Osman Per (bis 30.06.1996) | 20.06.1973 | ||||
Tayfun Korkut (bis 30.06.1995) | 02.04.1974 | ||||
Dirk Flock (bis 30.06.1994) | 23.05.1972 | ||||
Michael Koch (bis 30.06.1994) | 27.09.1969 | ||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1994) | 05.07.1962 | ||||
Stefan Minkwitz (ab 01.09.1993) (bis 30.06.1994) | 01.06.1968 | ||||
Steffen Herzberger (bis 30.06.1994) | 21.09.1969 | ||||
Janusz Góra (bis 30.06.1994) | 08.07.1963 | ||||
Robert Hofacker (bis 30.06.1994) | 22.12.1967 | ||||
Adnan Kevric (bis 30.06.1994) | 02.05.1970 | ||||
André Sirocks (bis 30.06.1994) | 18.09.1966 | ||||
Sturm | |||||
Oliver Sturm (bis 30.06.1996) | 20.03.1971 | ||||
Fredi Bobic (bis 30.06.1994) | 30.10.1971 | ||||
Sean Dundee (bis 30.06.1994) | 07.12.1972 | ||||
Demir Hotić (ab 01.10.1993) (bis 30.06.1994) | 09.07.1962 | ||||
Dimitrios Moutas (bis 30.06.1994) | 15.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 20:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |