Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Valentin Herr (ab 07.09.1993) (bis 30.06.1994) | 11.07.1957 | ||||
Jürgen Sundermann (bis 06.09.1993) | 25.01.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Valentin Herr (bis 06.09.1993) | 11.07.1957 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Kari Laukkanen (bis 30.06.1995) | 14.12.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Enrico Barth (bis 30.06.1997) | 06.10.1969 | ||||
Frank Scheuber (bis 30.06.1997) | 21.10.1969 | ||||
Michael Köpper (bis 31.10.1996) | 17.11.1966 | ||||
Harald Preuß (bis 30.06.1995) | 23.10.1968 | ||||
Andreas Fellhauer (bis 30.06.1995) | 16.09.1971 | ||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Marc Ritschel (bis 30.06.1994) | 10.09.1975 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1997) | 01.01.1972 | ||||
Matthias Dehoust (bis 30.06.1997) | 14.12.1973 | ||||
Michael Zeyer (ab 16.09.1993) (bis 30.06.1996) | 09.06.1968 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1996) | 04.06.1957 | ||||
Manfred Schnalke (bis 30.06.1996) | 09.03.1965 | ||||
Slaven Stanic (bis 30.06.1995) | 23.08.1974 | ||||
René Hecker (bis 30.06.1995) | 07.12.1967 | ||||
Henrik Larsen (bis 30.06.1994) | 17.05.1966 | ||||
Tom Stohn (bis 30.06.1994) | 21.12.1968 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Epp (bis 30.06.1997) | 07.04.1968 | ||||
Danny Winkler (bis 17.12.1995) | 16.08.1973 | ||||
Gustav Policella (bis 30.06.1995) | 14.09.1975 | ||||
Jörg Kirsten (bis 30.06.1995) | 18.10.1967 | ||||
Dmitriy Petrenko (bis 30.06.1995) | 18.06.1966 | ||||
Sven Zahnleiter (bis 30.06.1994) | 13.09.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 24.08.1993 19:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |