Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1995) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Frank Rost (bis 31.08.1994) | 30.06.1973 | ||||
Abwehr | |||||
Jens Lellek (bis 30.06.1999) | 31.01.1968 | ||||
Jens Barschan (bis 30.06.1997) | 08.10.1974 | ||||
Bernd Goldschmidt (bis 30.06.1997) | 24.04.1970 | ||||
Torsten Rauh (bis 30.06.1996) | 23.11.1970 | ||||
Frank Meißner (bis 30.06.1994) | 14.09.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Penshorn (bis 30.06.1999) | 27.08.1977 | ||||
Mike Barten (bis 30.06.1998) | 20.11.1973 | ||||
Christoph Krampe (bis 30.06.1994) | 14.08.1967 | ||||
Martin Przondziono (bis 30.06.1994) | 11.06.1969 | ||||
Lars Unger (bis 30.06.1994) | 30.09.1972 | ||||
Christian Thon (bis 30.06.1994) | 09.01.1975 | ||||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
Sturm | |||||
Sven Simonsen (bis 30.06.1995) | 28.11.1969 | ||||
Norman Schindler (bis 30.06.1995) | 10.11.1973 | ||||
Lars Toborg (bis 30.06.1994) | 19.08.1975 | ||||
Ralf Faulhaber (bis 30.06.1994) | 30.07.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 02.08.1993 20:15 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |