Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (bis 16.04.1994) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Hans Jörg Butt (bis 30.06.1997) | 28.05.1974 | ||||
Andreas Nofz (bis 30.06.1994) | 17.11.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Wiesław Cisek (ab 01.01.1994) (bis 30.06.2001) | 02.01.1963 | ||||
Krzysztof Zając (bis 30.06.1996) | 25.02.1958 | ||||
Sandy Enge (bis 30.06.1996) | 30.06.1971 | ||||
Dirk Lellek (bis 30.06.1995) | 03.01.1964 | ||||
Thomas Grabow (bis 30.06.1995) | 07.09.1969 | ||||
Dirk Paulig (bis 30.06.1994) | 17.12.1966 | ||||
Jens Landrath (bis 30.06.1994) | 22.08.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alexander Woloschin (bis 30.06.1999) | 04.04.1968 | ||||
Timo Ehle (bis 30.06.1998) | 02.11.1970 | ||||
Sven Bremer (bis 30.06.1997) | 02.06.1975 | ||||
Patrick Zierott (bis 31.12.1996) | 25.06.1966 | ||||
Carsten Herrmann (bis 30.06.1995) | 06.12.1964 | ||||
Wolfgang Steinbach (bis 30.06.1994) | 21.09.1954 | ||||
Mathias Trätmar (bis 30.06.1994) | 18.07.1965 | ||||
Sturm | |||||
Horst Elberfeld (bis 30.06.1998) | 18.09.1974 | ||||
Eugeniusz Ptak (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1995) | 01.09.1960 | ||||
Arie van Lent (bis 30.06.1994) | 31.08.1970 | ||||
Boris Ekmeščić (bis 30.06.1994) | 10.11.1964 | ||||
Branko Zibert (bis 31.12.1993) | 14.07.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |