Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (bis 04.04.1995) | 13.01.1941 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Hoßbach (bis 30.06.1996) | 13.11.1964 | ||||
Burkhard Kick (bis 30.06.1994) | 25.08.1968 | ||||
1 | Uwe Zimmermann (bis 30.06.1999) | 11.02.1962 | |||
Abwehr | |||||
Frank Lieberam (bis 30.06.1996) | 17.12.1962 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1995) | 29.06.1962 | ||||
Frank Ockert (bis 30.06.1994) | 08.11.1968 | ||||
4 | Jann Jensen (bis 30.06.1998) | 22.02.1969 | |||
8 | Holger Ballwanz (bis 30.06.2000) | 07.09.1967 | |||
15 | Peter Kleeschätzky (bis 30.06.1999) | 01.06.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Butrej (bis 30.06.1997) | 26.06.1968 | ||||
Ralf Ewen (bis 30.06.1996) | 11.02.1972 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (bis 30.06.1995) | 02.02.1965 | ||||
Stephan Täuber (bis 30.06.1995) | 08.10.1966 | ||||
Jacek Frąckiewicz (bis 30.06.1995) | 19.09.1969 | ||||
Stefan Holze (bis 30.06.1995) | 14.05.1966 | ||||
Bruno Akrapović (bis 30.06.1994) | 26.09.1967 | ||||
Thomas Gerstner (bis 30.06.1994) | 06.11.1966 | ||||
Bernd Winter (bis 30.06.1994) | 24.07.1971 | ||||
18 | Detlev Dammeier (bis 30.06.2000) | 18.10.1968 | |||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1996) | 29.09.1959 | ||||
Frank Plagge (ab 01.12.1993) (bis 30.06.1995) | 18.04.1963 | ||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Fahed Dermech (bis 31.12.1993) | 26.11.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.08.1993 17:45 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |