Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Sebert (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 29.05.1948 | ||||
Rainer Zobel (bis 22.12.1994) | 03.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolfgang Sandhowe (bis 30.06.1995) | 14.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
Harald Ebertz (bis 30.06.1996) | 18.05.1967 | ||||
Perry Bräutigam (bis 30.06.1995) | 28.03.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Kemal Halat (bis 30.06.1998) | 05.07.1971 | ||||
Rainer Zietsch (bis 30.06.1996) | 21.11.1964 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1995) | 15.05.1963 | ||||
Markus Brand (bis 30.06.1995) | 19.09.1974 | ||||
Luboš Kubík (bis 30.06.1995) | 20.01.1964 | ||||
Thomas Eichin (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 09.10.1966 | ||||
Lutz Braun (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 03.06.1966 | ||||
3 | Thomas Brunner (bis 30.06.1996) | 10.08.1962 | |||
6 | Frank Baumann (bis 30.06.1999) | 29.10.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Oliver Straube (bis 30.06.1996) | 13.12.1971 | ||||
Martin Przondziono (bis 30.06.1996) | 11.06.1969 | ||||
Alexander Contala (bis 30.06.1996) | 02.11.1972 | ||||
Jörg Böhme (bis 30.06.1995) | 22.01.1974 | ||||
Jürgen Kramny (bis 30.06.1995) | 18.10.1971 | ||||
André Golke (bis 30.06.1995) | 15.08.1964 | ||||
Sergio Bustos (bis 30.06.1995) | 20.12.1972 | ||||
Frank Möller (bis 30.06.1995) | 11.07.1967 | ||||
Tobias Maus (bis 30.06.1995) | 05.08.1976 | ||||
Reinhold Hintermaier (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 14.02.1956 | ||||
7 | Michael Wiesinger (bis 30.06.1999) | 27.12.1972 | |||
10 | Marc Oechler (bis 30.06.1999) | 11.02.1968 | |||
Sturm | |||||
Hans-Jörg Criens (bis 30.06.1995) | 18.12.1960 | ||||
Arnar Gunnlaugsson (bis 30.06.1995) | 06.03.1973 | ||||
Bjarki Gunnlaugsson (bis 30.06.1995) | 06.03.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.08.1994 19:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |