Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (ab 10.09.1994) (bis 28.08.1996) | 19.08.1941 | ||||
Wilfried Hannes (bis 09.09.1994) | 17.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Karsten Härtel (bis 30.06.1996) | 04.04.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Klemmer (bis 30.06.1998) | 12.03.1971 | ||||
Withold Bolda (bis 30.06.1997) | 26.04.1974 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1996) | 25.09.1961 | ||||
Ralf Albarus (bis 30.06.1996) | 25.12.1965 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1996) | 27.10.1964 | ||||
Ralf Köhnen (bis 30.06.1996) | 17.12.1969 | ||||
Jens Tschiedel (bis 30.06.1995) | 05.08.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alexander Morton (bis 30.06.1998) | 23.10.1976 | ||||
Frédéric Waseige (bis 30.06.1997) | 11.05.1965 | ||||
Ingo Küpper (bis 30.06.1997) | 08.12.1975 | ||||
Torsten Frings (bis 31.12.1996) | 22.11.1976 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1995) | 18.02.1961 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1995) | 02.06.1967 | ||||
Pietro Callea (bis 30.06.1995) | 04.09.1969 | ||||
Muhidin Čoralić (bis 30.06.1995) | 30.05.1968 | ||||
Lars Kindgen (bis 30.06.1995) | 25.11.1971 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Andrey Yusipets (bis 30.06.1997) | 16.04.1967 | ||||
Marcus Feinbier (bis 31.12.1996) | 30.11.1969 | ||||
Oliver Ebersbach (bis 30.06.1995) | 10.07.1969 | ||||
Angelo Nijskens (bis 30.06.1995) | 01.06.1963 | ||||
Jan Schröers (bis 30.06.1995) | 24.10.1969 | ||||
Volker Hammers (bis 30.06.1995) | 18.04.1974 | ||||
Edin Hadzic (bis 30.06.1995) | 16.08.1972 | ||||
16 | Stephan Lämmermann (bis 30.06.2003) | 10.07.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |