Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1995) | 04.06.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.2014) | 03.11.1945 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Hirmer (bis 30.06.1996) | 06.12.1967 | ||||
Uwe Gospodarek (bis 30.06.1995) | 06.08.1973 | ||||
Sven Scheuer (bis 30.06.1995) | 19.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Roman Grill (bis 30.06.1999) | 01.03.1966 | ||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1997) | 27.03.1960 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1996) | 26.09.1957 | ||||
Rainer Aigner (bis 30.06.1996) | 04.09.1967 | ||||
Stephan Beckenbauer (bis 30.06.1996) | 01.12.1968 | ||||
Samuel Kuffour (bis 31.10.1995) | 03.09.1976 | ||||
Marco Grimm (bis 30.06.1995) | 16.06.1972 | ||||
Ercan Bujar (bis 30.06.1995) | 22.11.1975 | ||||
Mohammed Gargo (bis 31.12.1994) | 19.06.1975 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Gerstmeier (bis 30.06.1999) | 11.10.1968 | ||||
Werner Protzel (bis 30.06.1997) | 05.10.1973 | ||||
Tobias Hager (bis 30.06.1996) | 13.08.1973 | ||||
Frank Gerster (bis 30.06.1996) | 15.04.1976 | ||||
Matthias Zimmermann (bis 30.06.1996) | 14.09.1970 | ||||
Thomas Radlspeck (bis 30.06.1995) | 16.11.1972 | ||||
Jurica Siljanoski (bis 30.06.1995) | 30.12.1973 | ||||
Robert Graetz (bis 30.06.1995) | 16.08.1973 | ||||
Christian Lutz (bis 30.06.1995) | 31.10.1975 | ||||
Ivica Grlić (bis 30.06.1995) | 06.08.1975 | ||||
Frank Kramer (bis 31.12.1994) | 03.05.1972 | ||||
Dietmar Hamann (bis 30.09.1994) | 27.08.1973 | ||||
Sturm | |||||
Andri Sigþórsson (bis 12.07.1996) | 25.03.1977 | ||||
Alexander Zickler (bis 31.12.1995) | 28.02.1974 | ||||
Oliver Stegmayer (bis 30.06.1995) | 09.01.1974 | ||||
Frank Osterkamp (bis 30.06.1995) | 07.09.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.1994 15:00 Uhr |
4 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.11.1994 20:00 Uhr |
7 : 6 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.03.1995 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |