Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Häfner (bis 15.05.1996) | 02.02.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 14.05.1996) | 20.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jens Schmidt (bis 30.06.1997) | 03.04.1963 | ||||
Alexander Kunze (bis 30.06.1996) | 12.01.1971 | ||||
Holger Hiemann (bis 30.06.1995) | 12.01.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.1999) | 03.02.1968 | ||||
Andrej Panadić (bis 30.06.1996) | 09.03.1969 | ||||
Steffen Dünger (bis 30.06.1996) | 04.10.1967 | ||||
Rene Krasselt (bis 30.06.1995) | 24.11.1972 | ||||
Jörg Illing (bis 30.06.1995) | 02.10.1964 | ||||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
André Krasselt (bis 30.06.1999) | 08.03.1976 | ||||
Lutz Wienhold (bis 30.06.1998) | 15.09.1965 | ||||
Michael Ballack (bis 30.06.1997) | 26.09.1976 | ||||
Mario Neuhäuser (bis 30.06.1997) | 08.11.1963 | ||||
Jens Wahl (bis 31.12.1996) | 24.07.1966 | ||||
Silvio Meißner (bis 30.06.1996) | 19.01.1973 | ||||
Heiko Gerber (bis 30.06.1996) | 11.07.1972 | ||||
Olaf Renn (bis 30.06.1996) | 12.10.1969 | ||||
Sixten Veit (bis 30.06.1995) | 07.01.1970 | ||||
Ulf Mehlhorn (bis 30.06.1995) | 21.06.1968 | ||||
Kujtim Shala (bis 30.06.1995) | 13.07.1964 | ||||
5 | Sven Köhler (bis 30.12.1995) | 24.02.1966 | |||
Sturm | |||||
Ilija Aračić (ab 01.11.1994) (bis 30.06.1997) | 15.11.1970 | ||||
David Wagner (bis 30.06.1996) | 22.09.1974 | ||||
Steven Zweigler (bis 30.06.1996) | 26.11.1966 | ||||
Frank Seifert (bis 30.06.1995) | 02.10.1972 | ||||
Jan Geyer (bis 30.06.1995) | 01.10.1973 | ||||
Ojokojo Torunarigha (bis 30.06.1995) | 12.03.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.1994 15:00 Uhr |
4 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |