Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Goldbach (bis 18.08.1995) | 05.11.1951 | ||||
Horst Kiesewetter (ab 16.02.1995) (bis 06.03.1995) | 17.01.1946 | ||||
Torwart | |||||
Steffen Kraus (bis 30.06.2001) | 22.06.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Jens Große (bis 30.06.2001) | 14.05.1966 | ||||
Steffen Schmidt (bis 30.06.1996) | 22.03.1964 | ||||
Giesbert Penneke (bis 30.06.1995) | 04.06.1963 | ||||
Guido Gorges (bis 30.06.1995) | 08.06.1973 | ||||
Steffen Riedel (bis 30.06.1995) | 26.08.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Ertmer (bis 30.06.2001) | 18.10.1975 | ||||
Jan Wehrmann (bis 30.06.2000) | 30.12.1969 | ||||
Heiko Weinrich (bis 30.06.1996) | 18.08.1971 | ||||
Torsten Keller (bis 30.06.1996) | 11.06.1971 | ||||
Alexander Langbein (bis 30.06.1996) | 06.09.1972 | ||||
Heiko Brumme (bis 31.12.1995) | 22.08.1966 | ||||
Stefan Otto (bis 30.06.1995) | 17.08.1972 | ||||
Admir Mujakovic (bis 30.06.1995) | |||||
Heiko Cramer (bis 30.06.1995) | 30.07.1971 | ||||
Sturm | |||||
Matthias Mey (bis 31.12.1995) | 05.09.1972 | ||||
Sebastian Helbig (bis 30.06.1995) | 25.04.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |