Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Maslo (ab 18.07.1994) (bis 20.04.1997) | 06.07.1938 | ||||
Torwart | |||||
René Müller (bis 30.06.1995) | 11.02.1959 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
12 | Frank Böse (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1997) | 14.02.1969 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
4 | Dieter Schlindwein (bis 30.06.1997) | 07.02.1961 | |||
6 | Torsten Fröhling (bis 30.06.1997) | 24.08.1966 | |||
8 | Stephan Hanke (bis 30.06.2000) | 19.10.1972 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Bernd Hollerbach (bis 30.06.1995) | 08.12.1969 | ||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
5 | Dirk Dammann (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
7 | Dariusz Szubert (bis 30.06.1996) | 31.10.1970 | |||
10 | Carsten Pröpper (bis 30.06.1998) | 20.10.1967 | |||
15 | Christian Springer (bis 30.06.1998) | 15.07.1971 | |||
18 | Oliver Schweißing (bis 30.06.1997) | 03.03.1971 | |||
22 | Andreas Mayer (bis 31.07.1995) | 13.09.1972 | |||
Sturm | |||||
Niclas Weiland (bis 30.06.1995) | 22.07.1972 | ||||
11 | Juri Sawitschew (bis 30.06.1999) | 19.02.1965 | |||
13 | Jens Scharping (bis 30.06.1998) | 16.07.1974 | |||
16 | Leonardo Manzi (bis 30.06.1996) | 28.04.1969 | |||
19 | Kay Stisi (bis 30.09.1996) | 12.06.1971 | |||
20 | Martin Driller (bis 30.06.1997) | 02.01.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.1994 19:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.03.1995 19:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |