Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 24.10.1995) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Wiesner (bis 30.06.1998) | 20.02.1967 | ||||
Adam Matysek (bis 30.06.1996) | 01.09.1968 | ||||
Walter Junghans (bis 30.06.1996) | 26.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jörg Schneider (bis 30.06.2002) | 22.01.1966 | ||||
Nico Niedziella (bis 30.06.1999) | 31.05.1970 | ||||
Jürgen Radschuweit (bis 30.06.1997) | 04.12.1967 | ||||
18 | Matthias Mink (bis 30.06.1999) | 31.07.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Charles Akonnor (bis 30.06.1998) | 12.03.1974 | ||||
Dirk de Wit (bis 30.06.1998) | 09.06.1971 | ||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Antoine Hey (bis 30.06.1997) | 19.09.1970 | ||||
Dirk Lottner (bis 30.06.1996) | 04.03.1972 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1996) | 09.04.1962 | ||||
Martin Luhr (bis 30.06.1996) | 01.11.1970 | ||||
3 | Marco Zernicke (bis 30.06.2000) | 05.12.1969 | |||
6 | Jörg Lipinski (bis 30.06.1997) | 31.10.1967 | |||
Sturm | |||||
Mikkel Beck (bis 30.06.1996) | 12.05.1973 | ||||
Jacob Svinggaard (bis 30.06.1996) | 27.09.1967 | ||||
Roy Präger (bis 30.06.1995) | 22.09.1971 | ||||
Uwe Fuchs (bis 30.06.1995) | 23.07.1966 | ||||
Frank Schmöller (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 21.08.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.11.1994 20:00 Uhr |
7 : 3 |
Schema Vergleich |