Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (bis 05.10.1995) | 01.08.1954 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 30.06.1995) | 23.10.1954 | ||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
Abwehr | |||||
Michael Kostner (bis 30.06.1995) | 07.02.1969 | ||||
Jörg Bach (bis 30.06.1995) | 20.11.1965 | ||||
3 | Stefan Schnoor (bis 30.06.1996) | 18.04.1971 | |||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
5 | Petar Chubtschew (bis 30.06.1996) | 26.02.1964 | |||
12 | Oliver Lüttkenhaus (bis 30.11.1995) | 28.06.1971 | |||
19 | Marijan Kovačević (bis 30.06.1996) | 31.08.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Stig Tøfting (ab 01.01.1995) (bis 15.04.1995) | 14.08.1969 | ||||
Andreas Sassen (bis 19.11.1994) | 14.01.1968 | ||||
Stig Tøfting (bis 14.10.1994) | 14.08.1969 | ||||
6 | Jürgen Hartmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1962 | |||
13 | Andreas Fischer (bis 30.06.2001) | 20.10.1964 | |||
20 | Marco Weißhaupt (bis 31.12.1995) | 24.06.1972 | |||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
22 | Jörg Albertz (bis 30.06.1996) | 29.01.1971 | |||
24 | Francisco Copado (bis 30.06.1996) | 19.07.1974 | |||
26 | Jordan Letschkow (bis 30.06.1996) | 09.07.1967 | |||
Sturm | |||||
Sergio Zárate (bis 30.06.1995) | 14.01.1969 | ||||
Jørn Andersen (bis 31.12.1994) | 03.02.1963 | ||||
8 | Valdas Ivanauskas (bis 30.06.1997) | 31.07.1966 | |||
9 | Karsten Bäron (bis 30.06.1998) | 24.04.1973 | |||
10 | André Breitenreiter (bis 30.06.1996) | 02.10.1973 | |||
11 | Frank Ordenewitz (ab 01.01.1995) (bis 31.12.1995) | 25.03.1965 | |||
15 | Niclas Kindvall (bis 30.06.1996) | 19.02.1967 | |||
17 | Michael Mason (bis 30.06.1997) | 28.06.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |