Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1997) | 05.02.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Andreas Zachhuber (bis 05.03.1999) | 29.05.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Hoffmann (bis 30.06.1996) | 27.10.1971 | |||
13 | Jens Kunath (bis 30.06.1996) | 15.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Paul Caligiuri (bis 30.06.1995) | 09.03.1964 | ||||
Kay Wenschlag (bis 30.06.1995) | 25.02.1970 | ||||
5 | Uwe Ehlers (bis 30.06.2000) | 08.03.1975 | |||
6 | René Schneider (bis 30.06.1996) | 01.02.1973 | |||
17 | Heiko März (bis 31.12.1998) | 09.07.1965 | |||
21 | Mike Werner (bis 30.06.1996) | 13.02.1971 | |||
25 | Marco Zallmann (bis 30.06.2001) | 17.11.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Aldo Majunke (bis 30.06.1995) | 03.10.1975 | ||||
2 | Timo Lange (bis 30.06.2003) | 19.01.1968 | |||
8 | Hilmar Weilandt (bis 30.06.2002) | 29.09.1966 | |||
10 | Matthias Breitkreutz (bis 15.09.1996) | 12.05.1971 | |||
15 | Dirk Hannemann (ab 01.01.1995) (bis 31.12.1995) | 11.08.1970 | |||
18 | André Hofschneider (bis 30.06.1997) | 10.06.1970 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.1997) | 13.01.1972 | |||
Sturm | |||||
Marco Küntzel (bis 30.06.1995) | 22.01.1976 | ||||
Stefan Persigehl (bis 30.06.1995) | 31.01.1962 | ||||
René Gottwald (bis 30.06.1995) | 30.01.1973 | ||||
Jacek Mencel (ab 01.11.1994) (bis 30.06.1995) | 24.05.1966 | ||||
Olaf Bodden (bis 04.10.1994) | 04.05.1968 | ||||
11 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 31.12.1997) | 29.11.1963 | |||
14 | Rocco Milde (bis 30.06.1996) | 08.06.1969 | |||
20 | Steffen Baumgart (bis 30.06.1998) | 05.01.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |