Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 25.03.1998) | 10.01.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Claus Reitmaier (bis 30.06.1998) | 17.03.1964 | |||
22 | Thomas Walter (bis 30.06.1996) | 03.03.1967 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gunther Metz (bis 30.06.1998) | 08.08.1967 | |||
3 | Burkhard Reich (bis 30.06.1999) | 01.12.1964 | |||
4 | Michael Wittwer (bis 30.06.1997) | 18.02.1967 | |||
6 | Slaven Bilić (bis 31.12.1995) | 11.09.1968 | |||
7 | Dirk Schuster (bis 30.06.1997) | 29.12.1967 | |||
16 | Jens Nowotny (bis 30.06.1996) | 11.01.1974 | |||
19 | Raphael Krauß (bis 30.06.1998) | 25.06.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Lars Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.09.1965 | ||||
Heiko Bonan (bis 30.06.1995) | 10.02.1966 | ||||
Javier Sanchez (bis 30.06.1995) | 06.12.1972 | ||||
Christian Flindt-Bjerg (bis 30.06.1995) | 19.02.1974 | ||||
Joe Zinnbauer (bis 30.06.1995) | 01.05.1970 | ||||
5 | Manfred Bender (bis 31.08.1996) | 24.05.1966 | |||
8 | Thorsten Fink (bis 30.06.1997) | 29.10.1967 | |||
10 | Thomas Häßler (bis 30.06.1998) | 30.05.1966 | |||
15 | Markus Bähr (bis 30.06.1998) | 10.09.1974 | |||
21 | Michael Tarnat (bis 30.06.1997) | 27.10.1969 | |||
25 | Jochen Hörner (bis 30.06.1999) | 18.05.1976 | |||
Sturm | |||||
Tomislav Marić (bis 30.06.1995) | 28.01.1973 | ||||
9 | Adrian Knup (bis 30.06.1996) | 02.07.1968 | |||
11 | Christian Wück (bis 30.06.1999) | 09.06.1973 | |||
13 | Markus Schroth (bis 30.06.1998) | 25.01.1975 | |||
14 | Eberhard Carl (bis 30.06.1997) | 13.05.1965 | |||
18 | Edgar Schmitt (bis 30.06.1996) | 29.04.1963 | |||
20 | Sergej Kirjakow (bis 30.06.1998) | 01.01.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.08.1994 19:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 18:00 Uhr |
3 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1994 14:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.03.1995 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |