Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Kohls (ab 01.05.1995) (bis 30.06.1995) | 12.10.1950 | ||||
Valentin Herr (ab 04.10.1994) (bis 30.04.1995) | 11.07.1957 | ||||
Lothar Buchmann (bis 03.10.1994) | 15.08.1936 | ||||
Co-Trainer | |||||
Stephan Groß (bis 30.06.1995) | 23.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Marius Todericiu (bis 30.06.1995) | 17.06.1970 | ||||
1 | René Keffel (bis 30.06.2003) | 14.01.1968 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
Milan Babicic (bis 30.06.1996) | 12.10.1969 | ||||
Jochen Krapp (bis 30.06.1995) | 10.05.1969 | ||||
5 | Stefan Dolzer (bis 30.06.2001) | 24.07.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Hartmann (bis 30.06.2000) | 06.12.1971 | ||||
Bernd Gramminger (bis 30.06.2000) | 08.07.1966 | ||||
Dinalo Adigo (bis 30.06.1995) | 25.07.1972 | ||||
Günther Albert (bis 30.06.1995) | 14.11.1963 | ||||
Emanuelle Nwanegbo (bis 30.06.1995) | 08.01.1967 | ||||
Miro Stipic (bis 30.06.1995) | 15.08.1962 | ||||
Gerald May (bis 30.06.1995) | 10.10.1973 | ||||
Markus Koch (bis 31.12.1994) | 16.09.1972 | ||||
10 | Oliver Speth (bis 30.06.2002) | 03.08.1976 | |||
Sturm | |||||
Paul Koutsoliakos (bis 30.06.1999) | 03.07.1966 | ||||
Goran Skeledzic (bis 30.06.1998) | 07.10.1969 | ||||
David Behlil (bis 30.06.1995) | 08.06.1970 | ||||
Goran Aleksic (bis 30.06.1995) | 26.06.1962 | ||||
Holger Wolf (bis 30.06.1995) | 19.02.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.08.1994 20:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.1994 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |