Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Roman Geschlecht (ab 30.05.1995) (bis 30.06.1995) | 28.12.1961 | ||||
Wolfgang Frank (bis 29.05.1995) | 21.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
Zoran Zeljko (bis 30.06.1995) | 17.10.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Helmut Gabriel (bis 31.10.1996) | 03.10.1968 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1996) | 29.08.1968 | ||||
Roman Geschlecht (bis 30.06.1996) | 28.12.1961 | ||||
Mathias Jack (bis 30.06.1995) | 15.02.1969 | ||||
Marc Staubert (bis 30.06.1995) | 04.03.1975 | ||||
2 | Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1999) | 07.04.1962 | |||
3 | Kristian Zedi (bis 30.06.1997) | 31.08.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Dondera (bis 31.12.1996) | 25.01.1969 | ||||
Adrian Spyrka (bis 30.06.1995) | 01.08.1967 | ||||
Harald Kügler (bis 30.06.1995) | 15.02.1962 | ||||
Thomas Pröpper (bis 30.06.1995) | 04.08.1970 | ||||
8 | Christian Schreier (bis 30.09.1996) | 04.02.1959 | |||
12 | Robert Ratkowski (bis 30.06.1997) | 03.08.1975 | |||
13 | Jürgen Margref (bis 30.06.1998) | 06.01.1969 | |||
15 | Dirk Helmig (bis 30.06.1999) | 03.05.1965 | |||
Sturm | |||||
Stefan Thiele (bis 30.06.1996) | 06.10.1973 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1995) | 31.03.1964 | ||||
9 | Wolfram Klein (bis 30.06.1998) | 08.09.1968 | |||
17 | Oliver Grein (bis 30.06.1997) | 03.09.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:30 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |