Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Schäty (bis 15.03.1997) | 09.04.1949 | ||||
Torwart | |||||
Rene Glasenhardt (bis 30.06.1997) | 18.02.1972 | ||||
Marcus Croonen (bis 30.06.1996) | 19.03.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Glaser (bis 30.06.1997) | 28.08.1964 | ||||
Ralf Zürlein (bis 30.06.1997) | 06.07.1970 | ||||
Daniel Ciucă (bis 30.06.1995) | 01.06.1966 | ||||
Frank Dörr (bis 30.06.1995) | 21.09.1967 | ||||
Yvo Hoffmann (bis 30.06.1995) | 02.07.1968 | ||||
4 | Leo Čaić (bis 30.06.1997) | 31.12.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Frank Stier (bis 30.06.1997) | 09.06.1971 | ||||
Radenko Vukelic (bis 30.06.1997) | 03.06.1975 | ||||
Jürgen Bellersheim (bis 30.06.1997) | 16.08.1967 | ||||
Tomas Oral (bis 30.06.1997) | 24.04.1973 | ||||
Olaf Kirn (bis 30.06.1996) | 30.12.1968 | ||||
Slavisa Dacic (bis 30.06.1996) | 12.10.1967 | ||||
Dragan Reljic (bis 30.06.1996) | 30.01.1968 | ||||
Mike Schmidt (bis 30.06.1996) | 21.01.1965 | ||||
Miodrag Vucenovic (bis 30.06.1996) | 12.11.1966 | ||||
Ralf Hölzke (bis 30.06.1996) | 29.04.1975 | ||||
Oliver Löwel (bis 30.06.1995) | 13.08.1968 | ||||
Constantin Neagu (bis 30.06.1995) | 31.08.1967 | ||||
Osman Ramadani (bis 30.06.1995) | 13.03.1962 | ||||
Norman Kurpiela (bis 30.06.1995) | 22.01.1976 | ||||
Sturm | |||||
Shaibu Abubakari (bis 30.06.1996) | 28.11.1973 | ||||
Jens Krinke (bis 30.06.1995) | 14.01.1972 | ||||
Ralf Haub (bis 30.06.1995) | 26.07.1964 | ||||
Andreas Rüppel (bis 30.06.1995) | 28.06.1973 | ||||
Ali Talib (bis 30.06.1995) | 18.09.1975 | ||||
Thomas Lauf (bis 30.06.1995) | 13.05.1965 | ||||
Romeo Wendler (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 16.05.1969 | ||||
Sascha Inerle (bis 30.06.1995) | 05.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |