Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Reinders (bis 09.06.1997) | 19.01.1955 | ||||
Joachim Steffens (bis 30.06.1996) | 24.07.1950 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Fröhlich (bis 30.06.1998) | 13.08.1972 | ||||
Thomas Köhler (bis 30.06.1995) | 17.06.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Hammermüller (bis 30.06.2000) | 25.06.1966 | ||||
Jens Kahdemann (bis 30.06.1997) | 05.08.1974 | ||||
Jens Thiemig (bis 30.06.1997) | 21.01.1967 | ||||
Rico Pellmann (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1997) | 08.10.1970 | ||||
Frank Nierlich (bis 30.06.1996) | 11.05.1972 | ||||
Jörg Wunderlich (bis 30.06.1996) | 09.06.1962 | ||||
Carsten Sänger (bis 30.06.1995) | 08.11.1962 | ||||
Dirk Pfitzner (bis 30.06.1995) | 21.08.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Torsten Feetz (bis 31.12.1997) | 01.12.1967 | ||||
Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.1996) | 25.10.1971 | ||||
Mario Nickeleit (bis 30.06.1995) | 30.09.1969 | ||||
Sven Baum (bis 30.06.1995) | 20.10.1968 | ||||
Jens König (bis 30.06.1995) | 07.03.1965 | ||||
Dirk Weitze (bis 31.12.1994) | 18.07.1970 | ||||
Sturm | |||||
Oleh Holowan (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1998) | 21.09.1971 | ||||
Hans-Jörg Leitzke (bis 30.06.1996) | 27.12.1960 | ||||
Uwe Saalbach (bis 30.06.1996) | 04.09.1964 | ||||
Carsten Klee (bis 30.06.1995) | 15.09.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |