Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Kneuper (ab 22.03.1995) (bis 01.09.1995) | 31.10.1952 | ||||
Hans-Peter Briegel (bis 21.03.1995) | 11.10.1955 | ||||
Torwart | |||||
Frank Kurth (bis 30.06.1996) | 15.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Alexander Strehmel (bis 30.06.1996) | 20.03.1968 | ||||
Thomas Ridder (bis 30.06.1996) | 13.12.1972 | ||||
Jörg Sobiech (bis 30.06.1996) | 15.01.1969 | ||||
Carsten Keuler (bis 30.06.1996) | 30.08.1971 | ||||
Andreas Golombek (bis 30.06.1996) | 09.08.1968 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1995) | 24.09.1964 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1995) | 26.11.1959 | ||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1995) | 26.02.1966 | ||||
Stefan Emmerling (bis 31.12.1994) | 10.02.1966 | ||||
4 | Andreas Teichmann (bis 30.06.2004) | 04.06.1970 | |||
22 | Olaf Skok (bis 30.06.1999) | 31.07.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Marko Jedlicka (bis 30.06.1997) | 24.05.1969 | ||||
Miroslav Giruc (bis 31.12.1996) | 23.10.1972 | ||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1996) | 09.06.1966 | ||||
Dirk Klinge (bis 30.06.1996) | 30.06.1966 | ||||
Abu Njie (bis 30.06.1996) | 13.10.1973 | ||||
Carsten Wolters (bis 30.06.1995) | 25.07.1969 | ||||
Karel Kula (bis 30.06.1995) | 10.08.1963 | ||||
Ivica Jozić (bis 30.06.1995) | 22.07.1969 | ||||
Sturm | |||||
Giuseppe Reina (bis 30.06.1996) | 15.04.1972 | ||||
Michael Preetz (bis 30.06.1996) | 17.08.1967 | ||||
Tino Milde (bis 30.06.1996) | 22.06.1972 | ||||
Marek Leśniak (bis 30.06.1995) | 29.02.1964 | ||||
Guido Silberbach (bis 30.06.1995) | 24.05.1967 | ||||
Alexander Löbe (bis 30.11.1994) | 13.11.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 17:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.09.1994 19:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |