Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Wolf (ab 27.10.1994) (bis 18.02.1998) | 24.09.1957 | ||||
Paul Sauter (bis 26.10.1994) | 14.06.1947 | ||||
Torwart | |||||
Marco Langner (bis 30.06.1995) | 08.05.1969 | ||||
25 | Bernd Klaus (bis 30.06.2001) | 19.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Xaver Zembrod (bis 30.06.1995) | 28.07.1966 | ||||
2 | Dirk Wüllbier (bis 30.06.1999) | 29.07.1966 | |||
12 | Michail Smirnow (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1997) | 10.08.1967 | |||
15 | Achim Pfuderer (bis 30.06.2000) | 29.11.1975 | |||
18 | Jochen Novodomsky (bis 30.06.1997) | 04.04.1968 | |||
19 | Alexander Malchow (bis 30.06.1998) | 11.09.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Tobias Hägele (bis 30.06.1997) | 02.02.1976 | ||||
Osman Per (bis 30.06.1996) | 20.06.1973 | ||||
Tayfun Korkut (bis 30.06.1995) | 02.04.1974 | ||||
Kurt Kremm (bis 30.06.1995) | 06.11.1963 | ||||
Franko Bogdan (bis 30.06.1995) | 22.08.1965 | ||||
7 | Robert Hofacker (bis 30.06.1998) | 22.12.1967 | |||
10 | Adnan Kevric (bis 30.06.2000) | 02.05.1970 | |||
11 | Janusz Góra (bis 30.06.1997) | 08.07.1963 | |||
16 | Zoltán Sebescen (bis 30.06.1999) | 01.10.1975 | |||
20 | André Sirocks (bis 30.06.1998) | 18.09.1966 | |||
Sturm | |||||
Alexander Dürr (bis 30.06.1996) | 04.02.1971 | ||||
Oliver Sturm (bis 30.06.1996) | 20.03.1971 | ||||
Jonathan Akpoborie (bis 30.06.1995) | 20.10.1968 | ||||
Marc Volke (bis 30.06.1995) | 13.03.1968 | ||||
8 | Markus Sailer (bis 31.12.1999) | 26.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1994 14:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |