Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 18.04.1996) | 11.12.1955 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Hülswitt (bis 30.06.1999) | 13.08.1970 | ||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1998) | 31.08.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1998) | 25.02.1966 | ||||
Harald Gärtner (bis 30.06.1996) | 30.11.1968 | ||||
Jan Sievers (bis 30.06.1996) | 19.08.1967 | ||||
Frank Faltin (bis 30.06.1995) | 22.11.1963 | ||||
5 | Bernd Deters (bis 30.06.2000) | 18.08.1961 | |||
22 | Eckhard Vorholt (bis 30.06.2000) | 18.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Manfred Schulte (bis 30.06.2000) | 26.09.1966 | ||||
Carsten Marell (bis 30.06.1998) | 08.09.1970 | ||||
Bernd Winter (bis 30.06.1998) | 24.07.1971 | ||||
Thomas Böttche (bis 30.06.1998) | 14.02.1965 | ||||
Zbigniew Szewczyk (bis 30.06.1997) | 29.11.1967 | ||||
Günter Snyders (bis 30.06.1996) | 15.11.1972 | ||||
Ingmar Putz (bis 30.06.1995) | 31.01.1969 | ||||
Hans Jörg Brückner (bis 30.06.1995) | 31.07.1970 | ||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1995) | 30.08.1968 | ||||
10 | Marko Myyry (bis 30.06.2000) | 15.11.1967 | |||
Sturm | |||||
Damir Bujan (bis 30.06.1999) | 29.03.1966 | ||||
Robert Thoben (bis 30.06.1999) | 17.11.1963 | ||||
Josef Menke (bis 30.06.1997) | 03.09.1959 | ||||
Rainer Rauffmann (bis 30.06.1995) | 26.02.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |