Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Stielike (bis 19.09.1995) | 15.11.1954 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Kari Laukkanen (bis 30.06.1995) | 14.12.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Enrico Barth (bis 30.06.1997) | 06.10.1969 | ||||
Frank Scheuber (bis 30.06.1997) | 21.10.1969 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.12.1996) | 29.10.1964 | ||||
Michael Köpper (bis 31.10.1996) | 17.11.1966 | ||||
Thomas Faulstich (bis 30.06.1996) | 31.03.1976 | ||||
Harald Preuß (bis 30.06.1995) | 23.10.1968 | ||||
Andreas Fellhauer (bis 30.06.1995) | 16.09.1971 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mirko Reichel (bis 30.06.1997) | 02.12.1970 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1997) | 01.01.1972 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1997) | 11.05.1969 | ||||
Matthias Dehoust (bis 30.06.1997) | 14.12.1973 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1996) | 09.06.1968 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1996) | 04.06.1957 | ||||
Manfred Schnalke (bis 30.06.1996) | 09.03.1965 | ||||
Slaven Stanic (bis 30.06.1995) | 23.08.1974 | ||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.1995) | 01.08.1973 | ||||
René Hecker (bis 30.06.1995) | 07.12.1967 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Epp (bis 30.06.1997) | 07.04.1968 | ||||
Danny Winkler (bis 17.12.1995) | 16.08.1973 | ||||
Gustav Policella (bis 30.06.1995) | 14.09.1975 | ||||
Željko Dakić (bis 30.06.1995) | 27.06.1967 | ||||
Petri Järvinen (bis 30.06.1995) | 09.05.1965 | ||||
Jörg Kirsten (bis 30.06.1995) | 18.10.1967 | ||||
Dmitriy Petrenko (bis 30.06.1995) | 18.06.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 18:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 18:00 Uhr |
3 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |