Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 10.12.1994) | 15.10.1939 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1995) | 23.09.1956 | ||||
Torwart | |||||
Nico Thomaschewski (bis 30.06.1998) | 10.02.1971 | ||||
Holger Gehrke (bis 27.09.1994) | 22.08.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Jörn Lenz (bis 30.06.1997) | 12.04.1969 | ||||
Taskin Aksoy (bis 30.06.1997) | 13.06.1967 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 30.06.1996) | 03.03.1967 | ||||
Olaf Backasch (bis 30.06.1996) | 04.10.1965 | ||||
Jan Schmidt (bis 30.06.1995) | 08.02.1971 | ||||
6 | Olaf Kapagiannidis (bis 30.06.2000) | 11.06.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Almedin Civa (bis 30.06.1996) | 27.04.1972 | ||||
Martino Gatti (bis 30.06.1996) | 23.10.1971 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1996) | 02.05.1958 | ||||
Jens Henschel (bis 30.06.1996) | 18.09.1964 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1995) | 05.03.1964 | ||||
Rewas Arweladse (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 15.09.1969 | ||||
Davor Krznaric (bis 30.06.1995) | 22.08.1975 | ||||
Theo Gries (bis 30.06.1995) | 10.02.1961 | ||||
Niels Mackel (bis 30.06.1995) | 03.06.1972 | ||||
Kachaber Katscharawa (ab 01.01.1995) (bis 31.03.1995) | 19.06.1966 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Adler (bis 30.06.1998) | 23.01.1965 | ||||
Michail Rusajew (bis 30.06.1996) | 15.11.1964 | ||||
Brent Goulet (bis 31.12.1994) | 19.06.1964 | ||||
Thoralf Arndt (bis 31.12.1994) | 08.11.1966 | ||||
Jacek Mencel (bis 31.10.1994) | 24.05.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |