Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1996) | 06.07.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Scherbaum (bis 30.06.1996) | 19.03.1973 | ||||
Günther Reichold (bis 30.06.1996) | 10.06.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Schmidt (bis 30.06.1996) | 03.01.1974 | ||||
Gerd Klaus (bis 30.06.1996) | 02.09.1970 | ||||
Harry Koch (bis 30.06.1995) | 15.11.1969 | ||||
Bernd Lunz (bis 30.06.1995) | 10.03.1961 | ||||
Claus Jensen (bis 30.06.1995) | 28.10.1971 | ||||
Bernd Eigner (bis 30.06.1995) | 01.05.1972 | ||||
Bernd Studtrucker (bis 30.06.1995) | 02.02.1967 | ||||
Tim Hüfner (bis 30.06.1995) | |||||
Mittelfeld | |||||
Christian Hassa (bis 30.06.1996) | 03.10.1976 | ||||
Bernd Santl (bis 30.06.1996) | 08.01.1970 | ||||
Jochen Weigl (bis 30.06.1996) | 21.04.1971 | ||||
Roland Stein (bis 30.06.1996) | 19.01.1973 | ||||
Frank Kramer (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1996) | 03.05.1972 | ||||
Andreas Schöll (bis 30.06.1995) | 12.11.1969 | ||||
Werner Pfeuffer (bis 30.06.1995) | 19.12.1960 | ||||
Thomas Latteier (bis 30.06.1995) | 04.03.1968 | ||||
Uwe Ernst (bis 30.06.1995) | 31.01.1969 | ||||
Sturm | |||||
Harald Ebner (bis 30.06.1996) | 15.09.1964 | ||||
Wolfgang Hüttner (bis 30.06.1995) | |||||
Reiner Wirsching (bis 30.06.1995) | 18.01.1963 | ||||
Oliver Zettl (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 29.07.1964 | ||||
Alexander Ferschke (bis 30.06.1995) | 26.02.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 20:15 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1994 14:15 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |