Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (ab 09.11.1994) (bis 30.06.1999) | 12.08.1951 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 06.11.1994) | 19.01.1953 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Andreas Wessels (bis 30.06.1995) | 06.07.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1995) | 26.03.1964 | ||||
Rob Reekers (bis 30.06.1995) | 07.05.1966 | ||||
Uwe Schneider (bis 30.06.1995) | 28.08.1971 | ||||
Uwe Stöver (bis 30.06.1995) | 08.02.1967 | ||||
Sven Christians (bis 30.06.1995) | 28.01.1967 | ||||
5 | Tomasz Wałdoch (ab 16.10.1994) (bis 30.06.1999) | 10.05.1971 | |||
12 | Christian Herrmann (bis 30.06.1997) | 16.01.1966 | |||
13 | Max Eberl (bis 30.06.1997) | 21.09.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus von Ahlen (bis 30.06.1995) | 01.01.1971 | ||||
Uwe Wegmann (bis 30.06.1995) | 14.01.1964 | ||||
Michael Hubner (bis 30.06.1995) | 12.08.1969 | ||||
Jörg Schwanke (bis 30.06.1995) | 12.01.1969 | ||||
Dirk Eitzert (bis 30.06.1995) | 01.11.1968 | ||||
Robert Matiebel (bis 30.06.1995) | 25.11.1973 | ||||
Paolo da Palma (bis 30.06.1995) | 18.03.1966 | ||||
6 | Peter Peschel (bis 30.06.1997) | 26.01.1972 | |||
7 | Kai Michalke (bis 30.06.1999) | 05.04.1976 | |||
10 | Dariusz Wosz (bis 30.06.1998) | 08.06.1969 | |||
17 | Frank Heinemann (bis 30.06.1996) | 08.01.1965 | |||
24 | Þórður Guðjónsson (bis 30.06.1997) | 14.10.1973 | |||
24 | Andreas Wieczorek (bis 30.06.1996) | 14.01.1974 | |||
Sturm | |||||
9 | Henryk Bałuszyński (ab 01.10.1994) (bis 30.06.1998) | 15.07.1972 | |||
11 | Eric Wynalda (bis 31.12.1995) | 09.06.1969 | |||
18 | Roland Wohlfarth (ab 21.11.1994) (bis 31.12.1997) | 11.01.1963 | |||
23 | Holger Aden (bis 30.06.1996) | 25.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.1994 15:30 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.09.1994 15:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |