Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Reck (bis 30.06.1998) | 27.02.1965 | |||
16 | Hans-Jürgen Gundelach (bis 30.06.1997) | 29.11.1963 | |||
20 | Frank Rost (bis 30.06.1998) | 30.06.1973 | |||
Abwehr | |||||
Andree Wiedener (bis 30.06.1995) | 14.03.1970 | ||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Dietmar Beiersdorfer (bis 30.06.1995) | 16.11.1963 | ||||
Rune Bratseth (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Bernd Goldschmidt (bis 30.06.1995) | 24.04.1970 | ||||
Jens Lellek (bis 30.06.1995) | 31.01.1968 | ||||
4 | Hany Ramzy (bis 30.06.1998) | 10.03.1969 | |||
6 | Uli Borowka (bis 31.12.1995) | 19.05.1962 | |||
14 | Michael Schulz (bis 30.06.1997) | 03.09.1961 | |||
19 | Gunnar Sauer (bis 30.06.1996) | 11.06.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Herzog (bis 30.06.1995) | 10.09.1968 | ||||
5 | Dieter Eilts (bis 30.06.2002) | 13.12.1964 | |||
7 | Mario Basler (bis 30.06.1996) | 18.12.1968 | |||
8 | Mirko Votava (bis 08.12.1996) | 25.04.1956 | |||
11 | Marco Bode (bis 30.06.1996) | 23.07.1969 | |||
15 | Thomas Wolter (bis 30.06.1997) | 04.10.1963 | |||
21 | Lars Unger (bis 30.06.1997) | 30.09.1972 | |||
Sturm | |||||
Marinus Bester (bis 30.06.1995) | 16.01.1969 | ||||
Wynton Rufer (bis 30.06.1995) | 29.12.1962 | ||||
Sven Simonsen (bis 30.06.1995) | 28.11.1969 | ||||
9 | Bernd Hobsch (bis 30.06.1995) | 07.05.1968 | |||
18 | Frank Neubarth (bis 30.06.1996) | 29.07.1962 | |||
22 | Wladimir Bestschastnych (bis 31.08.1996) | 01.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |