Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1996) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
André Lenz (bis 30.06.1996) | 19.11.1973 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1996) | 27.02.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Ingo Menzel (bis 30.06.1999) | 27.05.1971 | ||||
Werner Ruthmann (bis 30.06.1996) | 12.08.1969 | ||||
František Straka (bis 30.06.1995) | 21.05.1958 | ||||
Frank Schön (bis 30.06.1995) | 15.01.1971 | ||||
André Rasche (bis 30.06.1995) | 12.02.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Sven Steup (bis 30.06.1999) | 09.10.1975 | ||||
Christian Broos (bis 30.06.1999) | 30.03.1969 | ||||
Frank Zilles (bis 30.06.1998) | 29.01.1964 | ||||
Knut Hartwig (bis 30.06.1997) | 13.11.1969 | ||||
Mieczyslaw Szewczyk (bis 30.06.1996) | 11.09.1962 | ||||
Karsten Hutwelker (bis 30.06.1995) | 27.08.1971 | ||||
Udo Henn (bis 30.06.1995) | 14.10.1970 | ||||
Uwe Kober (bis 30.06.1995) | 24.04.1961 | ||||
Ralf Derkum (bis 30.06.1995) | 17.12.1967 | ||||
Eike Küttner (bis 30.06.1995) | 19.09.1964 | ||||
Thomas Thiel (bis 30.06.1995) | 27.10.1967 | ||||
Theodoros Aptidis (bis 30.06.1995) | |||||
Sturm | |||||
Ralf Sturm (bis 30.06.1996) | 18.10.1968 | ||||
Michael Klauß (bis 30.06.1996) | 15.09.1970 | ||||
Achim Weber (bis 30.06.1996) | 11.03.1969 | ||||
Pawel Krzeszowiak (bis 30.06.1996) | 12.04.1974 | ||||
Özcan Dagdas (bis 30.06.1996) | |||||
Markus Aerdken (bis 30.06.1995) | 05.12.1971 | ||||
Clifford Cassidy (bis 30.06.1995) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 13.08.1994 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |