Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Urbanczyk (bis 15.01.1998) | 04.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Frank Pietruska (bis 30.06.2000) | 11.09.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Grempler (bis 30.06.2001) | 04.01.1968 | ||||
Andreas Schmidt (bis 30.06.2000) | 26.12.1969 | ||||
Torsten Aurich (bis 30.06.1998) | |||||
Sven Bergen (bis 30.06.1998) | 02.03.1973 | ||||
Detlef Suchanek (bis 30.06.1998) | 20.06.1966 | ||||
Heiko Buchheim (bis 30.06.1997) | 05.12.1969 | ||||
Dinalo Adigo (bis 30.06.1997) | 25.07.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Steffen Lenz (bis 30.06.1998) | 18.02.1970 | ||||
Antal Topor (bis 30.06.1998) | 22.11.1963 | ||||
Markus Hoffmann (bis 30.06.1996) | 24.05.1976 | ||||
Marko Stritzke (bis 30.06.1996) | 26.03.1975 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Wiedemann (bis 30.06.1999) | 01.04.1966 | ||||
Ronny Dau (bis 30.06.1998) | 27.05.1963 | ||||
Rock Embingou (bis 30.06.1997) | 24.09.1968 | ||||
Marian Buhmann (bis 30.06.1996) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 06.09.1995 16:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 16:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.10.1995 14:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.1995 14:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |