Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Middendorp (bis 17.08.1998) | 28.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Geideck (bis 11.02.2007) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uli Stein (bis 30.06.1997) | 23.10.1954 | |||
21 | Zdenko Miletić (bis 30.06.1997) | 23.04.1968 | |||
Abwehr | |||||
2 | Frank Germann (bis 30.06.1996) | 26.08.1967 | |||
3 | Michael Molata (bis 30.06.1997) | 10.02.1973 | |||
4 | Ralf Voigt (bis 14.11.1997) | 31.12.1965 | |||
5 | Thomas Stratos (bis 30.06.1999) | 09.10.1966 | |||
7 | Peter Quallo (bis 30.06.1997) | 02.10.1971 | |||
15 | René Dörfel (bis 30.06.1996) | 07.08.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Frank Geideck (bis 30.06.1996) | 02.04.1967 | ||||
8 | Jörg Reeb (bis 30.06.1998) | 06.01.1972 | |||
10 | Thomas von Heesen (bis 30.06.1997) | 01.10.1961 | |||
12 | Ronald Maul (bis 30.06.1998) | 13.02.1973 | |||
12 | Mike Schürmann (bis 30.06.1996) | 25.08.1972 | |||
15 | Jörg Bode (bis 30.06.1998) | 22.08.1969 | |||
20 | Armin Eck (bis 30.09.1996) | 08.12.1964 | |||
23 | Peter Hobday (bis 31.12.1996) | 09.04.1961 | |||
Sturm | |||||
Erik Groeleken (bis 31.12.1995) | 03.03.1966 | ||||
9 | Fritz Walter (bis 30.06.1997) | 21.07.1960 | |||
14 | Ayhan Tumani (bis 30.06.1996) | 02.10.1971 | |||
17 | Stefan Studtrucker (bis 31.12.1996) | 25.11.1966 | |||
18 | Iwajlo Andonow (bis 30.06.1996) | 14.08.1967 | |||
21 | Roland Kopp (bis 30.06.1996) | 12.01.1965 | |||
24 | Angelo Vier (ab 01.01.1996) (bis 30.06.1996) | 23.04.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.09.1995 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |