Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Ulrich (bis 30.06.1998) | 04.06.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.2014) | 03.11.1945 | ||||
Torwart | |||||
Michael Probst (bis 30.06.1997) | 20.11.1962 | ||||
Bernhard Hirmer (bis 30.06.1996) | 06.12.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Alexander Klitzpera (bis 30.06.1999) | 19.10.1977 | ||||
Markus Weinzierl (bis 30.06.1999) | 28.12.1974 | ||||
Roman Grill (bis 30.06.1999) | 01.03.1966 | ||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1997) | 27.03.1960 | ||||
Frank Wiblishauser (bis 30.06.1996) | 18.10.1977 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1996) | 26.09.1957 | ||||
Rainer Aigner (bis 30.06.1996) | 04.09.1967 | ||||
Stephan Beckenbauer (bis 30.06.1996) | 01.12.1968 | ||||
Samuel Kuffour (bis 31.10.1995) | 03.09.1976 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Gerstmeier (bis 30.06.1999) | 11.10.1968 | ||||
Werner Protzel (bis 30.06.1997) | 05.10.1973 | ||||
Matthias Born (bis 30.06.1997) | 09.03.1972 | ||||
Matthias Predojevic (bis 30.06.1996) | 14.11.1976 | ||||
Tobias Hager (bis 30.06.1996) | 13.08.1973 | ||||
Frank Gerster (bis 30.06.1996) | 15.04.1976 | ||||
Matthias Zimmermann (bis 30.06.1996) | 14.09.1970 | ||||
Sturm | |||||
Darko Perić (bis 31.12.1996) | 16.02.1978 | ||||
Andri Sigþórsson (bis 12.07.1996) | 25.03.1977 | ||||
Alexander Zickler (bis 31.12.1995) | 28.02.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |