Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eduard Geyer (bis 23.11.2004) | 07.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hagen Reeck (bis 30.06.2004) | 06.09.1959 | ||||
Torwart | |||||
Antonio Ananijew (bis 31.08.1996) | 08.05.1965 | ||||
1 | Kay Wehner (bis 30.06.1999) | 12.02.1971 | |||
Abwehr | |||||
Sven Benken (bis 30.06.1997) | 20.04.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ingolf Schneider (bis 30.06.1997) | 28.11.1964 | ||||
Brian Gohr (bis 30.06.1997) | 26.09.1975 | ||||
Michael Hennig (bis 30.06.1997) | 04.06.1972 | ||||
Dietmar Drabow (bis 30.06.1996) | 14.01.1963 | ||||
Dirk Rettig (bis 30.06.1996) | 13.11.1969 | ||||
Lars Mebus (bis 30.06.1996) | 20.03.1976 | ||||
Holger Fandrich (bis 30.06.1996) | 06.09.1965 | ||||
6 | Detlef Irrgang (bis 30.06.2000) | 27.05.1966 | |||
7 | Mike Jesse (bis 30.06.2000) | 01.05.1973 | |||
8 | Jens-Uwe Zöphel (bis 30.06.1999) | 23.06.1969 | |||
14 | Jörg Woltmann (bis 30.06.1998) | 30.11.1968 | |||
20 | Holger Fraedrich (bis 31.12.1998) | 09.08.1968 | |||
Sturm | |||||
Olaf Besser (bis 30.06.1996) | 22.04.1964 | ||||
Toralf Konetzke (bis 30.06.1996) | 10.12.1972 | ||||
17 | Frank Seifert (bis 30.06.1998) | 02.10.1972 | |||
28 | Sven Kubis (bis 30.06.1999) | 29.05.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |