Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eberhard Vogel (bis 15.05.1997) | 08.04.1943 | ||||
Torwart | |||||
Jens Weißgärber (bis 30.06.2000) | 12.01.1971 | ||||
Mario Neumann (bis 30.06.1998) | 15.12.1966 | ||||
Robert Enke (bis 30.06.1996) | 24.08.1977 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Wentzel (bis 30.09.1998) | 21.07.1970 | ||||
Dejan Raičković (bis 30.06.1997) | 27.10.1967 | ||||
Jens-Uwe Penzel (bis 30.06.1997) | 14.11.1964 | ||||
Carsten Sänger (bis 30.06.1997) | 08.11.1962 | ||||
Danny Bach (bis 30.06.1996) | 31.01.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Hauser (bis 30.06.2001) | 13.01.1976 | ||||
Mario Röser (bis 30.06.1999) | 23.12.1966 | ||||
Marco Kämpfe (bis 30.06.1999) | 16.11.1971 | ||||
Bernd Schneider (bis 30.06.1998) | 17.11.1973 | ||||
Olaf Holetschek (bis 30.06.1998) | 12.07.1968 | ||||
Torsten Ziegner (bis 30.06.1998) | 09.11.1977 | ||||
Heiko Cramer (bis 30.06.1998) | 30.07.1971 | ||||
Jens König (bis 31.12.1997) | 07.03.1965 | ||||
Thoralf Bennert (ab 01.09.1995) (bis 30.06.1997) | 18.06.1965 | ||||
Frank Eschler (bis 30.06.1997) | 24.09.1970 | ||||
Miloš Nedić (bis 30.06.1997) | 17.10.1964 | ||||
Gediminas Sugzda (bis 30.06.1997) | 04.10.1968 | ||||
Karsten Hutwelker (bis 30.06.1996) | 27.08.1971 | ||||
Brian Bliss (bis 30.06.1996) | 28.09.1965 | ||||
Dirk Hempel (bis 30.06.1996) | 12.09.1973 | ||||
Mike Sadlo (bis 30.06.1996) | 19.09.1971 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Nowacki (bis 30.06.2000) | 26.02.1976 | ||||
Heiko Weber (bis 31.08.1999) | 26.06.1965 | ||||
Mark Zimmermann (bis 30.06.1998) | 01.03.1974 | ||||
René Deffke (bis 31.12.1996) | 09.11.1966 | ||||
Thomas Vogel (bis 30.06.1996) | 28.06.1965 | ||||
Matthias Zimmerling (bis 30.06.1996) | 06.09.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 14:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 18:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |