Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Maslo (bis 20.04.1997) | 06.07.1938 | ||||
Torwart | |||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
12 | Frank Böse (bis 30.06.1997) | 14.02.1969 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
4 | Dieter Schlindwein (bis 30.06.1997) | 07.02.1961 | |||
6 | Torsten Fröhling (bis 30.06.1997) | 24.08.1966 | |||
8 | Stephan Hanke (bis 30.06.2000) | 19.10.1972 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
24 | Tore Pedersen (bis 30.06.1997) | 29.09.1969 | |||
34 | Paul Caligiuri (bis 06.05.1996) | 09.03.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
5 | Dirk Dammann (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
7 | Dariusz Szubert (bis 30.06.1996) | 31.10.1970 | |||
9 | Thomas Sobotzik (bis 30.06.1997) | 16.10.1974 | |||
10 | Carsten Pröpper (bis 30.06.1998) | 20.10.1967 | |||
14 | Ralf Becker (bis 30.06.1996) | 26.09.1970 | |||
15 | Christian Springer (bis 30.06.1998) | 15.07.1971 | |||
17 | Michél Mazingu-Dinzey (bis 30.06.1996) | 15.10.1972 | |||
18 | Oliver Schweißing (bis 30.06.1997) | 03.03.1971 | |||
22 | Andreas Mayer (bis 31.07.1995) | 13.09.1972 | |||
35 | Hysen Zmijani (bis 30.06.1996) | 29.04.1963 | |||
Sturm | |||||
11 | Juri Sawitschew (bis 30.06.1999) | 19.02.1965 | |||
13 | Jens Scharping (bis 30.06.1998) | 16.07.1974 | |||
16 | Leonardo Manzi (bis 30.06.1996) | 28.04.1969 | |||
19 | Kay Stisi (bis 30.09.1996) | 12.06.1971 | |||
20 | Martin Driller (bis 30.06.1997) | 02.01.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.1995 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |