Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Niko Semlitsch (ab 01.10.1995) (bis 30.06.1997) | 27.11.1946 | ||||
Torwart | |||||
Ignjac Kresic (bis 30.06.1996) | 19.10.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Alexander Conrad (bis 30.06.1997) | 15.11.1966 | ||||
Joseph Addo (bis 30.11.1996) | 12.09.1971 | ||||
Jens Rasiejewski (bis 30.06.1996) | 01.01.1975 | ||||
Jacek Grembocki (ab 01.01.1996) (bis 30.06.1996) | 10.03.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mikayil Kabaca (bis 30.06.2004) | 22.11.1976 | ||||
Sascha Amstätter (bis 30.06.1997) | 08.11.1977 | ||||
Renato Levy (bis 30.06.1997) | 29.09.1977 | ||||
Aleksandr Tatarenko (bis 30.06.1996) | 04.11.1974 | ||||
Kayraci (bis 30.06.1996) | |||||
Roland Gisinger (bis 31.12.1995) | 16.11.1971 | ||||
Martin Kowalewski (bis 31.08.1995) | 09.06.1970 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Rüppel (bis 30.06.2000) | 28.06.1973 | ||||
Albert Repp (bis 30.06.1997) | 1963 | ||||
Demir Duric (bis 30.06.1996) | 18.11.1976 | ||||
Kassoum Quedraogo (bis 30.06.1996) | 12.04.1966 | ||||
Tanner Önem (bis 30.06.1996) | 26.04.1974 | ||||
Sascha Siebert (bis 31.12.1995) | 28.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 14:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |