Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 11.12.1996) | 30.12.1952 | ||||
Torwart | |||||
Rainer Hoffmeister (bis 30.06.1998) | 22.09.1963 | ||||
Olegs Karavajevs (bis 30.06.1998) | 13.02.1961 | ||||
Ralph Kircheis (bis 30.06.1996) | 14.01.1967 | ||||
Abwehr | |||||
André Barylla (bis 30.06.2000) | 31.10.1967 | ||||
Peter Keller (bis 30.06.2000) | 22.06.1961 | ||||
Lars Hermel (bis 30.06.1998) | 28.09.1970 | ||||
Jan Seifert (bis 30.06.1998) | 14.10.1968 | ||||
Sven Günther (bis 30.06.1998) | 22.02.1974 | ||||
Rene Groth (bis 30.06.1998) | 09.06.1972 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1997) | 10.11.1958 | ||||
Bernd Tipold (bis 30.06.1997) | 31.07.1959 | ||||
Udo Tautenhahn (bis 30.06.1996) | 02.08.1966 | ||||
Torsten Viertel (bis 30.06.1996) | 16.09.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marcus Wieland (bis 30.06.1999) | 29.08.1974 | ||||
Sascha Lense (bis 30.06.1998) | 05.10.1974 | ||||
Sirko Pohl (bis 30.06.1998) | 19.02.1972 | ||||
Rico Glaubitz (bis 30.06.1997) | 10.04.1973 | ||||
Olaf Schreiber (bis 30.06.1996) | 12.09.1969 | ||||
Steffen Kubatzky (bis 30.06.1996) | 12.03.1966 | ||||
Sturm | |||||
Jörg Kirsten (bis 30.06.1997) | 18.10.1967 | ||||
Jacek Mencel (bis 30.06.1997) | 24.05.1966 | ||||
Gabriel Bertalan (bis 30.06.1996) | 01.01.1963 | ||||
Arnd Spranger (bis 30.06.1996) | 13.09.1969 | ||||
Jens Heineccius (bis 30.06.1996) | 04.01.1966 | ||||
Thomas Leonhardt (bis 30.06.1996) | 07.04.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.1995 17:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |