Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Felix Magath (ab 06.10.1995) (bis 18.05.1997) | 26.07.1953 | ||||
Benno Möhlmann (bis 05.10.1995) | 01.08.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
16 | Holger Hiemann (bis 30.06.1997) | 12.01.1968 | |||
25 | Marco Kostmann (bis 30.06.1996) | 12.04.1966 | |||
Abwehr | |||||
Dirk Wojewsky (bis 30.06.1996) | 21.07.1972 | ||||
2 | Stéphane Henchoz (bis 30.06.1997) | 07.09.1974 | |||
3 | Matthias Rose (bis 30.06.1997) | 24.12.1970 | |||
3 | Stefan Schnoor (bis 30.06.1996) | 18.04.1971 | |||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
5 | Petar Chubtschew (bis 30.06.1996) | 26.02.1964 | |||
12 | Oliver Lüttkenhaus (bis 30.11.1995) | 28.06.1971 | |||
19 | Marijan Kovačević (bis 30.06.1996) | 31.08.1973 | |||
23 | Marko Riegel (bis 30.06.1997) | 04.09.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Stefan Siedschlag (bis 31.07.1996) | 08.06.1977 | ||||
6 | Jürgen Hartmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1962 | |||
7 | Sven Kmetsch (bis 30.06.1998) | 13.08.1970 | |||
11 | Hasan Salihamidžić (bis 30.06.1998) | 01.01.1977 | |||
12 | Elard Ostermann (bis 30.06.1996) | 15.10.1968 | |||
13 | Andreas Fischer (bis 30.06.2001) | 20.10.1964 | |||
20 | Bernd Hollerbach (ab 01.01.1996) (bis 30.06.2004) | 08.12.1969 | |||
20 | Marco Weißhaupt (bis 31.12.1995) | 24.06.1972 | |||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
22 | Jörg Albertz (bis 30.06.1996) | 29.01.1971 | |||
24 | Francisco Copado (bis 30.06.1996) | 19.07.1974 | |||
26 | Jordan Letschkow (bis 30.06.1996) | 09.07.1967 | |||
Sturm | |||||
8 | Valdas Ivanauskas (bis 30.06.1997) | 31.07.1966 | |||
9 | Karsten Bäron (bis 30.06.1998) | 24.04.1973 | |||
10 | André Breitenreiter (bis 30.06.1996) | 02.10.1973 | |||
11 | Frank Ordenewitz (bis 31.12.1995) | 25.03.1965 | |||
14 | Uwe Jähnig (bis 30.06.1997) | 26.08.1969 | |||
15 | Niclas Kindvall (bis 30.06.1996) | 19.02.1967 | |||
17 | Michael Mason (bis 30.06.1997) | 28.06.1971 | |||
18 | Christian Claaßen (bis 31.10.1995) | 22.05.1969 | |||
28 | Daniel Stendel (bis 30.06.1996) | 04.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |